Renseignements sur Peter Ringli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Peter Ringli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6575848, Registre du commerce Berne, (36)
Nathalie-Stiftung, in Muri bei Bern, CH-035.7.001.768-5, Stiftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2010, S. 4, Publ. 5875488).
Aufsichtsbehörde neu:
Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA).
Organisation neu:
[Streichung von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Fischer, Berchtold Dr., von Bern, in Hünibach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ringli, Peter, von Flurlingen, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Christian, von Ochlenberg, in Gümligen (Bern), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederhäuser, Peter Dr., von Eggiwil, in Muri bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kohler, Robert, von Landiswil, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 5457724, Registre du commerce Berne, (36)
Huber-Kuhn-Ringli Architekten GmbH, in Bern, CH-035.4.031.869-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2009, S. 5, Publ. 5042288).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ringli, Peter, von Flurlingen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Francesca, von Frenkendorf und Innertkirchen, in Innertkirchen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'500.00;
Huber, Nils, von Innertkirchen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'500.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5042288, Registre du commerce Berne, (36)
Huber-Kuhn-Ringli Architekten GmbH, in Bern, CH-035.4.031.869-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 04.07.2003, S. 3, Publ. 1065648).
Statutenänderung:
17.12.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Architekturbüros mit allen damit zusammenhängenden Arbeiten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 17.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn, Christine, von Lindau, in Bern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Nils, von Innertkirchen, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'500.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Ringli, Peter, von Flurlingen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'500.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].