Renseignements sur Thomas Rinderknecht
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Rinderknecht
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006106893, Registre du commerce Zurich, (20)
Hauseigentümerverband Zürich, in Zürich, CHE-107.853.642, Verein (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2023, Publ. 1005772396).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Alexander, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zimmermann, Dr. Silvia, von Aarau und Hallwil, in Zug, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fritzsche, Jürg, von Oberengstringen, in Männedorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hotz, Bruno, von Thalwil, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rinderknecht, Thomas, von Hedingen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Troxler, Tamara, von Hergiswil bei Willisau, in Obfelden, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kyburz, Reto, von Oberentfelden, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Saputelli, Maja, von Bern, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Michael, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Traber, Christian, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004642463, Registre du commerce Zurich, (20)
Hypothekar-Bürgschaftsgenossenschaft für Wohneigentumsförderung HBW, in Zürich, CHE-103.658.188, Genossenschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2014, S.0, Publ. 1273801).
Firma neu:
Hypothekar-Bürgschaftsgenossenschaft für Wohneigentumsförderung HBW in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.05.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hegetschweiler, Rolf, von Ottenbach, in Ottenbach, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rinderknecht, Thomas, von Hedingen, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leiser, Albert, von Zürich, in Zürich, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2520242, Registre du commerce Zurich, (20)
Hypothekar-Bürgschaftsgenossenschaft für Wohneigentumsförderung HBW, in Zürich, CH-020.5.000.099-9, Erleichterung des Erwerbes, der Erstellung und Erneuerung von selbstgenutztem Wohneigentum, Genossenschaft (SHAB Nr. 137 vom 19.07.2004, S. 22, Publ. 2367530).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loretan, Dr. Willy, von Zofingen, in Zofingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bächler, Anton, von Weggis, in Maur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nigg, Fritz, von Maienfeld, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hegetschweiler, Rolf, von Ottenbach, in Ottenbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär];
Rinderknecht, Thomas, von Hedingen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Gribi, Urs, von Basel und Büren an der Aare, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwitter, Stephan, von Pfäfers, in Horgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.