Renseignements sur Bernd Rilling
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Bernd Rilling
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004506929, Registre du commerce Argovie, (400)
Zähringer Wohnbaugenossenschaft Rheinfelden, in Rheinfelden, CHE-103.594.111, Genossenschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2018, Publ. 1004485024).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rilling, Bernd, von Rheinfelden, in Rheinfelden, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1923505, Registre du commerce Argovie, (400)
Zähringer Wohnbaugenossenschaft Rheinfelden, in Rheinfelden, CHE-103.594.111, Genossenschaft (SHAB Nr. 197 vom 13.10.2014, Publ. 1764287).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rilling, Bernd, von Rheinfelden, in Rheinfelden, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger].
Numéro de publication: 1764287, Registre du commerce Argovie, (400)
Zähringer Wohnbaugenossenschaft Rheinfelden, in Rheinfelden, CHE-103.594.111, Genossenschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2010, S. 3, Publ. 5633702).
Statutenänderung:
30.05.2014.
Zweck neu:
Die Genossenschaft stellt langfristig preiswerten, menschen- und umweltgerechten Wohnraum nach entsprechenden eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Erlassen zur Verfügung;
kann Grundstücke und Gebäude käuflich und im Baurecht erwerben und belasten sowie Gebäude erstellen resp. durch Generalunternehmer erstellen lassen, sich an anderen Unternehmen mit gleichen oder ähnlichen Zielsetzungen beteiligen und die Mitgliedschaft bei Dachorganisationen gemeinnütziger Baugenossenschaften erwerben.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[gestrichen: Haftung: Ohne persönliche Haftung der Genossenschafter.].[Aufhebung des Vermerks bezüglich Haftung und Nachschusspflicht aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 87 lit. j HRegV.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder mit eingeschriebenem Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hassler, Werner, von Münchwilen, in Rheinfelden, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rilling, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung].