Renseignements sur Prof. Dr. Markus Oskar Ries
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Prof. Dr. Markus Oskar Ries
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005735475, Registre du commerce Lucerne, (100)
Stiftung Universität Luzern (Universitätsstiftung), in Luzern, CHE-110.278.431, Stiftung (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2021, Publ. 1005148771).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ries, Markus, von Schlossrued, in Rain, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005038073, Registre du commerce Lucerne, (100)
Dr. Zygmunt und Hedwig Luciak-Weilenmann-Stiftung, in Luzern, CHE-110.234.043, Stiftung (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2020, Publ. 1004826995). [gestrichen: Statuten vom 24.09.2003]. [gestrichen: Reglement vom 25.01.2005].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jakobs, Monika, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furger, Andrea, von Gurtnellen, in Triengen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ries, Prof. Dr. Markus Oskar, von Schlossrued, in Rain, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Graf, Teres, von Oberkirch, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Schmidli, Doris, von Unterseen, in Horw, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin];
Ventimiglia, Prof. Dr. Giovanni, von Grancia, in Grancia, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004678776, Registre du commerce Lucerne, (100)
Prof. Dr. Dominik Schmidig-Stiftung, in Luzern, CHE-110.493.024, Stiftung (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2016, Publ. 3096247).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ries, Markus Oskar, von Schlossrued, in Rain, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny, Bruno, von Schwarzenberg, in Schwarzenberg, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.