Renseignements sur Manfred Rhyn
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Manfred Rhyn
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005616080, Registre du commerce Zoug, (170)
Alropa Factoring AG, in Risch, CHE-101.999.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 29.12.2014, S.0, Publ. 1904389).
Statutenänderung:
10.11.2022.
Firma neu:
Blue IBC AG.
Zweck neu:
Herstellung und Handel mit technischen Produkten sowie Handel mit Produkten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen und solche übernehmen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schatt, Guido, von Unteriberg, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rhyn, Dace, litauische Staatsangehörige, in Unterlangenegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rhyn, Manfred, von Bettenhausen, in Unterlangenegg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6492634, Registre du commerce Berne, (36)
B & M Produkte AG, bisher in Risch, CH-170.3.017.598-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2005, S. 16, Publ. 3042312).
Gründungsstatuten:
15.06.1992.
Statutenänderung:
22.12.2011.
Firma neu:
PNEU Produkte AG.
Sitz neu:
Spiez.
Domizil neu:
Krattigstrasse 143, 3705 Faulensee.
Zweck neu:
Rundumerneuerung von Pneu sowie Handel mit Pneu und Waren aller Art. Die Firma kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten..
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 22.12.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auditor Revisions AG, in Risch, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rhyn, Manfred, von Bettenhausen, in Unterlangenegg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Bollodingen, in Aefligen].