Renseignements sur Thomas Renggli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Renggli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6617350, Registre du commerce Lucerne, (100)
Genossenschaft Milchring Rothenburg und Umgebung, in Rothenburg, CH-100.5.021.838-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2010, S. 13, Publ. 5682530).
Firma neu:
Genossenschaft Milchring Rothenburg und Umgebung in Liquidation. Die Genossenschaft hat sich mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.03.2012 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Thomas Renggli, Giebel 1, 6023 Rothenburg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krummenacher, Armin, von Rothenburg, in Rothenburg, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barmettler, Markus, von Rothenburg und Buochs, in Rothenburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidli, Bruno, von Neuenkirch und Ruswil, in Neuenkirch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Renggli, Thomas, von Rothenburg, in Rothenburg, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5682530, Registre du commerce Lucerne, (100)
Milchring Rothenburg und Umgebung Genossenschaft, in Rothenburg, CH-100.5.021.838-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2010, S. 14, Publ. 5482454).
Statutenänderung:
8.06.2010.
Firma neu:
Genossenschaft Milchring Rothenburg und Umgebung.
Domizil neu:
c/o Markus Barmettler, Obmoos, 6023 Rothenburg.
Haftung/Nachschusspflicht:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Entrichtung eines festgelegten Beitrages, dessen Höhe von der Generalversammlung festgelegt wird.]. Mitteilungen erfolgen schriftlich. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 11.05.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Vorstand: mindestens fünf Personen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furger, Peter, von Rothenburg und Silenen, in Rothenburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dali, Franz, von Emmen, in Emmen, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Schmid, Anton, von Emmen, in Emmen, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Muff, Anton, von Neuenkirch, in Neuenkirch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfister, Martin, von Rothenburg, in Rothenburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Richli, Jakob, von Neuenkirch, in Rothenburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stofer, Hans, von Neuenkirch, in Neuenkirch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wolf, Robert, von Rothenburg, in Rothenburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krummenacher, Armin, von Rothenburg, in Rothenburg, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renggli, Thomas, von Rothenburg, in Rothenburg, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barmettler, Markus, von Rothenburg und Buochs, in Rothenburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidli, Bruno, von Neuenkirch und Ruswil, in Neuenkirch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.