Renseignements sur Christoph Karl Reichmuth
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christoph Karl Reichmuth
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005482817, Registre du commerce Lucerne, (100)
InRoll AG, in Luzern, CHE-191.850.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2021, Publ. 1005202227).
Statutenänderung:
19.05.2022. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.05.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 27.05.2021 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 20.05.2021 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.05.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Philipp, von Basel, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichmuth, Christoph, von Schwyz, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005261451, Registre du commerce Lucerne, (100)
PensExpert AG, in Luzern, CHE-105.529.395, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2021, Publ. 1005228306).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichmuth, Christoph, von Schwyz, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005031149, Registre du commerce Lucerne, (100)
IF Realinvest AG, in Luzern, CHE-102.011.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2020, Publ. 1004934044).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Vahan Peter, von Ebnat-Kappel, in El Gouna (EG), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichmuth, Karl, von Schwyz, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Kummer, Stephan, von Etziken, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.