Renseignements sur Peter Frederic Regez
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Peter Frederic Regez
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006013525, Registre du commerce Argovie, (400)
TeachBeyond Switzerland, in Fischbach-Göslikon, CHE-115.642.633, Verein (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2023, Publ. 1005760322).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Regez, Peter Frederic, von Därstetten, in Efringen-Kirchen (DE), Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richter, Joel, amerikanischer Staatsangehöriger, in Riehen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Janz, Robert, kanadischer Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005760322, Registre du commerce Argovie, (400)
TeachBeyond Switzerland, in Fischbach-Göslikon, CHE-115.642.633, Verein (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2021, Publ. 1005232213).
Statutenänderung:
03.04.2020. 14.12.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Regez, Peter Frederic, von Därstetten, in Efringen-Kirchen (DE), Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Regez, Peter, in Kandern (DE)].
Numéro de publication: HR02-1004731713, Registre du commerce Argovie, (400)
TeachBeyond Switzerland, in Fischbach-Göslikon, CHE-115.642.633, Verein (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2017, Publ. 3708257).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vaughan, Helen, amerikanische Staatsangehörige, in Greensboro (NC) (US), Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Moll, Melanie, amerikanische Staatsangehörige, in Gossau (SG), Mitglied des Vorstandes, Sekretärin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Del Rio, Diana, amerikanische Staatsangehörige, in Grenzach-Wyhlen (DE), Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Regez, Peter, von Därstetten, in Kandern (DE), Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Carter, Jane, britische Staatsangehörige, in Segny (FR), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weaver, Jessica, amerikanische Staatsangehörige, in Prag (CZ), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.