Renseignements sur Lorenz Rebmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Lorenz Rebmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006019938, Registre du commerce Berne, (36)
wr4invest GmbH, in Burgdorf, CHE-304.288.913, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2014, S.0, Publ. 1817305).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rebmann, Lorenz, von Spiez, in Burgdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Christoph, von Burgdorf, in Burgdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005683361, Registre du commerce Berne, (36)
Rebmann Elektro AG, in Burgdorf, CHE-107.181.877, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2013, S.0, Publ. 7041404).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Thomas, von Bürglen (UR), in Altdorf UR, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenker, Jürg, von Däniken, in Immensee (Küssnacht (SZ)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KMU Revipartner AG (CHE-239.600.206), in Luterbach, Revisionsstelle [bisher: KMU Revipartner AG (CH-260.3.000.375-2)];
Aebersold, Ralf, von Oberdiessbach, in Burgdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blaser, Daniel, von Langnau im Emmental, in Kleindietwil (Madiswil), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggimann, Thomas, von Sumiswald, in Oberönz (Herzogenbuchsee), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Gränicher, Christian, von Heimenhausen, in Lotzwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rebmann, Lorenz, von Spiez, in Burgdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005654877, Registre du commerce Berne, (36)
LT Bau AG, in Burgdorf, CHE-114.645.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2013, S.0, Publ. 7085614).
Statutenänderung:
09.01.2023.
Sitz neu:
Jegenstorf.
Domizil neu:
c/o KMU Treuhandpartner AG Jegenstorf, Bernfeldweg 13, 3303 Jegenstorf.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rebmann, Lorenz, von Spiez, in Burgdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Eggimann, Thomas, von Sumiswald, in Oberönz (Herzogenbuchsee), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].