Renseignements sur Marcel Raymann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Marcel Raymann
Participations
Dernières notifications FOSC pour Marcel Raymann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5324482, Registre du commerce Zurich, (20)
AdNovum Informatik AG, in Zürich, CH-440.3.008.105-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 21.07.2009, S. 32, Publ. 5150516).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mingot, Stéphane, von Genf, in Unterengstringen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher:von Genf, in Zürich];
Raymann, Marcel, von Zürich, in Geroldswil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher:in Thalwil];
Nokes, Martin, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 4689786, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung AdNovum ExtraBites, in Zürich, CH-440.7.013.130-8, Stiftung (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2005, S. 19, Publ. 2638982).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidiger, Raphael, von Flühli, in Unterlunkhofen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wassmer, Kornel, von Basel und Arboldswil, in Arboldswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wengi, Stefan, von Klingnau, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wipf, Rudolf, von Kloten und Ossingen, in Budapest (HU), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mingot, Stéphane, von Genf, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Raymann, Marcel, von Zürich, in Thalwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roos, Gérard, von Dietikon, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siffert-Grob, Christian, von Hemberg, in Olten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-320.9.045.078-2), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2331670, Registre du commerce Zurich, (20)
AdNovum Informatik AG, bisher in Horn, Erzeugung von sowie Handel mit Informatik-Produkten. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2004, S. 11, Publ. 2185698).
Gründungsstatuten:
08.10.1984.
Statutenänderung:
11.06.2004.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Röntgenstrasse 22, 8005 Zürich.
Zweck:
Erzeugung von sowie Handel mit Informatik-Produkten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie solche erwerben oder selbst errichten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in direktem oder indirektem Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 250'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.--.
Aktien:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arn, Stefan, von Lyss und Zürich, in Hinwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Sterchi, Bernhard, von Affoltern am Albis, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Bazzigher, Christian, von Zürich, in Bonstetten, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Crowden, Christian, von Egg, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Kaiser, Bruno, von Horgen, in Stäfa, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Mingot, Stéphane, von Genf, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Raymann, Marcel, von Zürich, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Schilling, Martin, von Münsterlingen, in Muri bei Bern, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Tanner, Christian, von Herisau, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Wassmer, Kornel, von Basel und Arboldswil, in Arboldswil, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Wengi, Stefan, von Klingnau, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
PricewaterhouseCoopers AG, in St. Gallen, Revisionsstelle [wie bisher];
Wettstein, Dr. Peter M., von Zürich, in Küsnacht ZH, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Wipf, Rudolf, von Kloten und Ossingen, in Budapest (HU), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien].