Renseignements sur Hans-Peter Ramseier
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hans-Peter Ramseier
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005947794, Registre du commerce Argovie, (400)
Bestattungen Ramseier + Iseli GmbH, in Lenzburg, CHE-115.311.113, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2023, Publ. 1005813138).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ramseier, Hans-Peter, von Bowil, in Hägglingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ramseier-Iseli, Beatrice, von Bowil, in Hägglingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spoerlé, Fabian, von Bauma, in Hägglingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Lenzburg, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numéro de publication: 1470135, Registre du commerce Argovie, (400)
Bestattungen Ramseier + Iseli GmbH, in Lenzburg, CHE-115.311.113, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2009, S. 1, Publ. 5418500).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iseli, Thomas, von Hasle bei Burgdorf, in Hägglingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ramseier, Hans-Peter, von Bowil, in Hägglingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Ramseier-Iseli, Beatrice, von Bowil, in Hägglingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 5418500, Registre du commerce Argovie, (400)
Bestattungen Ramseier + Iseli GmbH, in Lenzburg, CH-400.4.032.320-8, Stadtgässli 18, 5600 Lenzburg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.12.2009.
Zweck:
Betrieb eines ganzheitlichen Bestattungsdienstes, insbesondere Erbringung von sämtlichen Dienstleistungen und Beratungen im Zusammenhang mit Todesfällen;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 30'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Kollektivgesellschaft Bestattungen Ramseier + Iseli, in Lenzburg (CH-400.2.027.754-1), gemäss Vertrag vom 11.12.2009 und Übernahmebilanz per 30.09.2009 mit Aktiven von CHF 212'458.91 und Passiven von CHF 34'803.86, wofür 300 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden und CHF 147'655.05 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 11.12.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Ramseier, Hans-Peter, von Bowil, in Hägglingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Iseli, Thomas, von Hasle bei Burgdorf, in Hägglingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ramseier-Iseli, Beatrice, von Bowil, in Hägglingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.