Renseignements sur Eleonora Rajmann Simonis
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Eleonora Rajmann Simonis
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6452222, Registre du commerce Zurich, (20)
Olympia Capital Management AG, in Zürich, CH-020.3.007.009-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2011, S. 0, Publ. 6060924).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Simonis-Rajmann, Eleonora, österreichische Staatsangehörige, in Galgenen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Beyssen, Arnaud, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heuer, Sergio, deutscher Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Trutat, Gilles-Emmanuel, von Genève, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumstein, Ruth, von Bolligen, in Bolligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4601786, Registre du commerce Zurich, (20)
Olympia Capital Management AG, in Zürich, CH-020.3.007.009-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2008, S. 23, Publ. 4340104).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stucki, Georg, von Bleiken bei Oberdiessbach, in Küsnacht ZH, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landeau, Marc, von USA, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: USA, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Beyssen, Arnaud, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Simonis-Rajmann, Eleonora, österreichische Staatsangehörige, in Galgenen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2307440, Registre du commerce Zurich, (20)
Olympia Capital Management AG, in Zürich, Vermögensverwaltung und Anlageberatung, Service-Geschäft für institutionelle Kunden, Fondsmanagement-Beratung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 21.08.2003, S. 10, Publ. 1138436).
Statutenänderung:
27.05.2004. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landeau, Marc, Bürger der USA, in Paris (FR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Paris (F), Vizepräsident];
Bindschedler, Dr. Georges, von Bern und Zürich, in Muri bei Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Darmon, Jacques, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simonis-Rajmann, Eleonora, österreichische Staatsangehörige, in Galgenen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion].