Renseignements sur Arnaud Beyssen
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Arnaud Beyssen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1628283, Registre du commerce Zoug, (170)
LNH Financier AG, bisher in Alpnach, CHE-317.413.116, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2014, Publ. 1283135).
Gründungsstatuten:
29.07.2011.
Statutenänderung:
22.05.2014.
Firma neu:
DDM INVEST IV AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(DDM INVEST IV Ltd) (DDM INVEST IV SA).
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beyssen, Arnaud, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Johnson, Miles, britischer Staatsangehöriger, in Hampshire (UK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kempton, David, britischer Staatsangehöriger, in Devon (UK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hansson, Kent, schwedischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hultgren, Gustav, schwedischer Staatsangehöriger, in Baar, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6782528, Registre du commerce Zoug, (170)
DDM INVEST IV AG, in Baar, CH-170.3.036.013-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2011, Publ. 6337782).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonnet, Erich, französischer Staatsangehöriger, in Versailles (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Llewellyn, John, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beyssen, Arnaud, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6452222, Registre du commerce Zurich, (20)
Olympia Capital Management AG, in Zürich, CH-020.3.007.009-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2011, S. 0, Publ. 6060924).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Simonis-Rajmann, Eleonora, österreichische Staatsangehörige, in Galgenen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Beyssen, Arnaud, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heuer, Sergio, deutscher Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Trutat, Gilles-Emmanuel, von Genève, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumstein, Ruth, von Bolligen, in Bolligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.