Renseignements sur Darko Radovic
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Darko Radovic
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006117120, Registre du commerce Zoug, (170)
Eurocash AG, in Cham, CHE-110.502.858, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2022, Publ. 1005589220).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Radovic, Darko, von Luzern, in Luzern, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1005669201, Registre du commerce Zoug, (170)
Entauri Trading AG (Entauri Trading Ltd), in Zug, CHE-408.240.372, Bahnhofstrasse 16, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.01.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und die Finanzierung des Handels mit Gas, Elektrizität und CO2-Emissionszertifikaten sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten und sich an anderen oder ähnlichen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland beteiligen oder solche erwerben, Vertretungen auf eigenen oder fremden Namen übernehmen, sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Aktien:
1'200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 18.01.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Szabolcs, Mikolai, tschechischer Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Szabó, Kristián, tschechischer Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Radovic, Darko, von Luzern, in Luzern, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005589220, Registre du commerce Zoug, (170)
Eurocash AG, in Zug, CHE-110.502.858, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2021, Publ. 1005362759).
Statutenänderung:
23.09.2022.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham.
Zweck neu:
Vertrieb von Zahlungssystemen für das Internet und von Prepaid Card;
kann Unternehmen irgendwelcher Art zentral leiten, sie finanzieren, für sie Geschäfte vermitteln oder im Namen und für ihre Rechnung abschliessen, mit Waren aller Art handeln, inbegriffen Import und Export, sowie Waren und Güter aller Art vermieten, in Wirtschafts- und Unternehmensfragen beraten, Finanzierungen in der Schweiz und im Ausland vermitteln und erteilen, Treuhandgeschäfte aller Art tätigen sowie Patente und andere immaterielle Rechte erwerben, verwerten und Lizenzen erteilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Djordjevic, Dragan, serbischer Staatsangehöriger, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beckl, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Oberbronn (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Radovic, Darko, von Luzern, in Luzern, Direktor, mit Einzelunterschrift.