Renseignements sur Susanna Probst
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Susanna Probst
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005344230, Registre du commerce Berne, (36)
Rubin Totalunternehmung AG, in Ittigen, CHE-104.373.274, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 26.05.2017, Publ. 3544159).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Probst, Susanna, von Lommiswil, in Zollikofen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rubin, Hans, von Reichenbach im Kandertal, in Herrenschwanden (Kirchlindach), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1572723, Registre du commerce Berne, (36)
Stockenmatt Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft AG, in Ittigen, CHE-108.145.223, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 29.08.2008, S. 3, Publ. 4629818).
Firma neu:
Stockenmatt Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.06.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Probst, Susanna, von Lommiswil, in Zollikofen, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4629818, Registre du commerce Berne, (36)
Stockenmatt Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft AG, bisher in Sarnen, CH-140.3.000.509-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 17.06.1997, S. 4188).
Statutenänderung:
18.08.2008.
Sitz neu:
Ittigen.
Domizil:
c/o Rubin Totalunternehmung AG, Worblaufenstrasse 6, 3048 Worblaufen.
Zweck:
Ausübung sämtlicher Verwaltungstätigkeiten für die Stockwerkeigentümergemeinschaften 'Stockenmatt', Stalden-Sarnen, gemäss den entsprechenden Benutzungs-und Verwaltungsreglementen;
Betrieb und Verwaltung sämtlicher für die Überbauung 'Stockenmatt' notwendigen infrastrukturellen Anlagen sowie deren allfällige spätere Übernahme zu Eigentum.
Aktienkapital:
CHF 60'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 60'000.--.
Aktien:
60 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: Publikation im SHAB oder schriftlich. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.08.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huwiler Revisionen AG, in Ostermundigen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rubin, Hans, von Reichenbach im Kandertal, in Herrenschwanden (Kirchlindach), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gümlingen];
Probst, Susanna, von Lommiswil, in Zollikofen, mit Einzelunterschrift [bisher: Ostermundigen, mit Kollektivprokura zu zweien].