Renseignements sur Peter Probst
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Peter Probst
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1594221, Registre du commerce Berne, (36)
Wohlfahrtsstiftung von Verkauf Schweiz - Verband verkaufsorientierter Fachleute und Firmen, in Köniz, CHE-109.557.166, Stiftung (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2013, Publ. 1153037).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Probst, Peter, von Berg am Irchel, in Ottoberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fricker, Doris, von Läufelfingen, in Cordast (Gurmels), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Andreas, von Ehrendingen, in Lengnau AG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aichele, Bernard, von Wynau, in Montcherand, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kummer, Daniel, von Aarwangen, in Bremgarten bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederhauser, Anton, genannt Toni, von Eriswil, in Hasle-Rüegsau (Lützelflüh), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-229.062.543), in Muri bei Bern, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG].
Numéro de publication: 2575932, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Odic AG, bisher in Altnau, CH-440.3.003.231-0, An- und Verkauf und Vermittlung von Grundstücken und Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 06.06.2000, S. 3833).
Statutenänderung:
19.11.2004.
Sitz neu:
Bottighofen.
Domizil neu:
Schlösslipark 1, 8598 Bottighofen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Probst, Peter, von Berg am Irchel, in Ottoberg (Märstetten), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bieri, Ernst, von Schangnau, Schweizersholz (Bischofszell), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weibezahl, Otto Erwin, deutscher Staatsangehöriger, in Altnau, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].
Registre du commerce Berne, (36)
Wohlfahrts-Stiftung des Verbandes reisender Kaufleute der Schweiz, in Köniz, Fürsorge für die Aktivmitglieder des Verbandes reisender Kaufleute der Schweiz, Stiftung (SHAB Nr.72 vom 27.03.1982, S.975).
Urkundenänderung:
13.02.1997.
Name neu:
Wohlfahrtsstiftung von Verkauf Schweiz ¬ Verband verkaufsorientierter Fachleute und Firmen.
Zweck neu:
Fürsorge für die Aktivmitglieder von Verkauf Schweiz ¬ Verband verkaufsorientierter Fachleute und Firmen im Falle von Krankheit, Invalidität, Alter, Tod und wirtschaftlicher Bedrängnis, nach Massgabe der einschlägigen Reglemente.
Organisation neu:
Stiftungsrat, Gesamtheit der versicherten Mitglieder in den betreffenden Kassen und Kontrollstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Peter, von Stäfa, in Stäfa, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Villiger, Candide, von Cham, in Unterentfelden, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolomey, René-Georges, von Lutry, in Meyrin, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Läng, Werner, von Zürich und Utzenstorf, in Baden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Theophil, von Lyss, in Herisau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Overney, Conrad, von Charmey, in Lossy-Formangueires, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reinle, Oskar, von Stein AG, in Münchenbuchsee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vignola, Roger, von Courlevon, in Villars-sur-Glâne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Ernst, von Lindau, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedrich, Karl Dr., von Winterthur und Thalheim an der Thur, in Köniz, Zentralsekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Franz, von Bettwil, in Muttenz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gross, Rolf, von Ebnat-Kappel, in Berg TG, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marzohl, Konrad, von Neuendorf, Dulliken und Littau, in Neuendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Marc, von Sarnen und Henggart, in Henggart, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nickelsen, Klaus Harro, von Küttigen, in Lupsingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Probst, Peter, von Berg am Irchel, in Ottoberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sprecher, Charlotte, von Zollikon und Hinwil, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tissot, Daniel, von Valangin, in Avenches, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zängerle, Christian, von St.Gallen, in Lussy-sur-Morges, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Roland, von Ochlenberg, in Gümligen, Zentralsekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.