Renseignements sur Bernard Aichele
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Bernard Aichele
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004987913, Registre du commerce Berne, (36)
Wohlfahrtsstiftung von Verkauf Schweiz - Verband verkaufsorientierter Fachleute und Firmen, in Köniz, CHE-109.557.166, Stiftung (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2016, Publ. 3074975).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Ralph Daniel, von Därligen, in Donneloye, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Andreas, von Ehrendingen, in Lengnau AG, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aichele, Bernard, von Wynau, in Chamblon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Montcherand, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kummer, Daniel, von Aarwangen, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nickelsen, Klaus Harro, von Küttigen, in Lupsingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Niederhauser, Anton, genannt Toni, von Eriswil, in Hasle-Rüegsau (Hasle bei Burgdorf), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1616363, Registre du commerce Berne, (36)
Verkauf Schweiz - Verband verkaufsorientierter Fachleute und Firmen, in Köniz, CHE-105.830.156, Verein (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2013, Publ. 1118689).
Statutenänderung:
24.05.2014.
Zweck neu:
Der Verband pflegt das Ansehen der Verkaufsfachleute aller Stufen, Agenten und Firmen. Er vertritt die Interessen seiner Mitglieder in Fragen der Wirtschafts-, Verkehrs- und Sozialpolitik und unterstützt sie durch Dienstleistungen. Er ist parteipolitisch und konfessionell neutral.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner, René, von Bargen SH, in Pfyn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aichele, Bernard, von Wynau, in Montcherand, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wiget Treuhand AG (CHE-105.866.728), in Oberentfelden, Revisionsstelle [bisher: Wiget Treuhand AG (CH-400.3.010.118-3)].
Numéro de publication: 1594221, Registre du commerce Berne, (36)
Wohlfahrtsstiftung von Verkauf Schweiz - Verband verkaufsorientierter Fachleute und Firmen, in Köniz, CHE-109.557.166, Stiftung (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2013, Publ. 1153037).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Probst, Peter, von Berg am Irchel, in Ottoberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fricker, Doris, von Läufelfingen, in Cordast (Gurmels), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Andreas, von Ehrendingen, in Lengnau AG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aichele, Bernard, von Wynau, in Montcherand, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kummer, Daniel, von Aarwangen, in Bremgarten bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederhauser, Anton, genannt Toni, von Eriswil, in Hasle-Rüegsau (Lützelflüh), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-229.062.543), in Muri bei Bern, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG].