Renseignements sur Lothar Praxmarer
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Lothar Praxmarer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005322110, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
IMT GmbH, in Diepoldsau, CHE-109.312.127, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2019, Publ. 1004618068).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breu, Marc, von Berneck, in Diepoldsau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Praxmarer, Lothar, österreichischer Staatsangehöriger, in Fussach (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rheineck (St. Margrethen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1004618068, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
IMT GmbH, in Berneck, CHE-109.312.127, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 156 vom 13.08.2010, S.11, Publ. 5769778).
Statutenänderung:
02.04.2019.
Sitz neu:
Diepoldsau.
Domizil neu:
Alpstrasse 4, 9444 Diepoldsau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
König, Thomas, von Widnau, in Berneck, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Praxmarer, Lothar, österreichischer Staatsangehöriger, in Rheineck (St. Margrethen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bregenz (AT), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Breu, Marc, von Berneck, in Diepoldsau, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5769778, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
IMT GmbH, in Berneck, CH-320.4.050.349-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2009, S. 14, Publ. 5271314).
Statutenänderung:
04.08.2010. Das Stammkapital wurde im Betrag von CHF 10'000.00 nachliberiert.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dos Santos Alves-Schwarz, Antonia, brasilianische Staatsangehörige, in Hörbranz (A), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
König, Thomas, von Widnau, in Berneck, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Praxmarer, Lothar, österreichischer Staatsangehöriger, in Bregenz (AT), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.