Renseignements sur Alfred Portner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Alfred Portner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004925032, Registre du commerce Berne, (36)
LANDI Bern-West, Genossenschaft, in Laupen, CHE-105.862.297, Genossenschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2019, Publ. 1004650980).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flühmann, Hans Ulrich, genannt Hansueli, von Neuenegg, in Neuenegg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlecht, Hans-Rudolf, von Radelfingen, in Mühleberg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Portner, Alfred, von Schwarzenburg, in Neuenegg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Salvisberg, Hans, von Mühleberg, in Gümmenen (Mühleberg), Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bucher, Kurt, von Schüpfen, in Gurbrü, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bäriswyl, Martin, von Heitenried, in Bösingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bütikofer, Samuel, von Kernenried, in Kleinbösingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Friedli, Ernst, von Wynigen, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Oesch, Hans Ulrich, genannt Hansueli, von Oberlangenegg, in Neuenegg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Streit, Andreas, von Wald (BE), in Thal, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zahnd, Simon, von Schwarzenburg, in Wünnewil (Wünnewil-Flamatt), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 913661, Registre du commerce Berne, (36)
LANDI Laupen, Genossenschaft, in Laupen, CH-035.5.007.529-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2012, Publ. 6889826).
Statutenänderung:
22.05.2013.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der LANDI Neuenegg-Thörishaus, Genossenschaft, in Neuenegg (CH-035.5.012.771-2), gemäss Fusionsvertrag vom 24.05.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 7'831'720.60 und Fremdkapital von CHF 6'806'373.34 gehen auf die übernehmende Genossenschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft.
Firma neu:
LANDI Bern-West, Genossenschaft.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Persönliche Haftung der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Solidarische persönliche Haftung jedes Genossenschafters bis zum Betrag von CHF 5'000.--, ohne Nachschusspflicht.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dürig, Samuel, von Zuzwil BE, in Niederwangen bei Bern (Köniz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Flühmann, Hans Ulrich, genannt Hansueli, von Neuenegg, in Neuenegg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baumann, Stephan, von Bern, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Portner, Alfred, von Schwarzenburg, in Neuenegg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedli, Ernst, von Wynigen, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oesch, Hans Ulrich, genannt Hansueli, von Oberlangenegg, in Neuenegg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.