Renseignements sur Barbara Portmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Barbara Portmann
Participations
Dernières notifications FOSC pour Barbara Portmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005700631, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung für Spirituelle Gesundheit, in Zürich, CHE-115.657.066, Stiftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2020, Publ. 1004800830).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mettler, Bernhard Gottfried, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Barbara, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3301567, Registre du commerce Schwyz, (130)
Toskar GmbH in Liquidation, bisher in Zumikon, CHE-114.755.588, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 07.09.2015).
Statutenänderung:
27.12.2016. 12.01.2017.
Firma neu:
Toskar GmbH.
Sitz neu:
Feusisberg.
Domizil neu:
Firststrasse 15, 8835 Feusisberg. Mit Beschluss vom 27.12.2016 hat die Gesellschafterversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 21.08.2015 widerrufen. [bisher: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21. August 2015 aufgelöst.]. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Portmann, Barbara, von Zürich, in Zürich, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift,.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Toskar-Picha, Carolin, deutsche Staatsangehörige, in Köln (DE), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zumikon];
Pellanda, Christine, von Glarus, in Schübelbach, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Toskar, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zumikon].
Numéro de publication: 2358415, Registre du commerce Zurich, (20)
Toskar GmbH, in Zumikon, CHE-114.755.588, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 29.03.2012, Publ. 6615746).
Firma neu:
Toskar GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21. August 2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Barbara, von Zürich, in Zürich, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.