Renseignements sur Yves Willi Plüss
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Yves Willi Plüss
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1259599, Registre du commerce Zurich, (20)
powerwork-X-gmbh, in Elsau, CHE-115.132.384, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2012, Publ. 6563120).
Statutenänderung:
12.12.2013.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Feldstrasse 55, 8400 Winterthur.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plüss, Yves Willi, von Brittnau, in Konstanz (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Elsau];
Koch, Alexander Anton, von Büttikon, in Elfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 6563120, Registre du commerce Zurich, (20)
iuvare GmbH, in Winterthur, CH-020.4.041.093-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2011, S. 23, Publ. 6037244).
Statutenänderung:
26.01.2012.
Firma neu:
powerwork-X-gmbh.
Sitz neu:
Elsau.
Domizil neu:
Heidenbüelstrasse 7, 8352 Elsau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Leistungen im Zusammenhang der Arbeitsintegration sowie der Betreuung und Begleitung von hilfsbedürftigen Personen. Im weiteren bietet die Gesellschaft auch Kleintransporte, Reinigungen, Entsorgungen, Kurierdienste, Haushalthilfen und explizite Facharbeiten an. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Liegenschaften erwerben und veräussern, Darlehen gewähren und aufnehmen sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen. Gemäss Erklärung vom 26.01.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
witreva treuhand- und revisionsgesellschaft ag (CH-020.3.020.491-4), in Winterthur, Revisionsstelle;
Ackermann, Michael, von Basel, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Alexander Anton, von Büttikon, in Elfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Plüss, Yves Willi, von Brittnau, in Elsau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 6037244, Registre du commerce Zurich, (20)
iuvare GmbH, in Winterthur, CH-020.4.041.093-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2010, S. 25, Publ. 5617884).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann, Michael, von Basel, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Koch, Alexander Anton, von Büttikon, in Elfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Plüss, Yves Willi, von Brittnau, in Elsau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.