Renseignements sur Bruno Karl Piffrader
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Bruno Karl Piffrader
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005984056, Registre du commerce Zurich, (20)
Bastelboutique Leibundgut AG, in Zürich, CHE-107.852.192, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2022, Publ. 1005470506).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Piffrader, Bruno, von Zürich, in Wildberg, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: HR02-1005884947, Registre du commerce Zurich, (20)
CAPI GmbH, in Wildberg, CHE-152.960.801, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2016, S.0, Publ. 2784979).
Firma neu:
CAPI GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.10.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piffrader, Bruno Karl, von Zürich, in Wildberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005470578, Registre du commerce Zurich, (20)
Papeterie Zumstein AG, in Zürich, CHE-105.902.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2016, S.0, Publ. 2809931).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Piffrader, Bruno, von Zürich, in Wildberg, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumstein, Marcel, von Rüschlikon, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Zumstein, Alexander, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].