Renseignements sur Jürg Walter Pfister
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jürg Walter Pfister
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005762795, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Verein zur Heimat St. Gallen, in St. Gallen, CHE-106.108.180, Verein (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2021, Publ. 1005360353).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Jürg Walter, von St. Gallen und Klingnau, in St. Gallen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Stefan Werner, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005284977, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Lerchenfeld Sport AG, St. Gallen, in St. Gallen, CHE-107.382.358, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2001, S.9643).
Firma neu:
Lerchenfeld Sport AG, St. Gallen in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.08.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furgler, Dr. Kurt Johannes, von Pfäfers, in Eggersriet, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gutmann, Bruno, von Basel, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Osterwalder, Rolf, von Gaiserwald und Waldkirch, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pfister, Jürg, von Klingnau, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pfister, Jürg, von Klingnau, in St. Gallen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1695229, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Verein Hospiz zur Heimat, in St. Gallen, CHE-106.108.180, Verein (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2014, Publ. 1374323).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kobel, Werner, von Trachselwald, in St. Gallen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felix, Hans Rudolf, von Braunau, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Jürg Walter, von St. Gallen und Klingnau, in St. Gallen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Angehrn, Thomas, von Amriswil, in Teufen AR, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dick, Beat, von Wengi, in Herisau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.