Renseignements sur Verein zur Heimat St. Gallen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Verein zur Heimat St. Gallen
- Verein zur Heimat St. Gallen de St. Gallen est active dans le domaine «Exploiter des Hôtels, auberges et pensions» et est actif.
- Verein zur Heimat St. Gallen a 6 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 07.06.2023. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDE déclaré est CHE-106.108.180.
Direction (6)
les plus récents membres du comité
Stefan Werner Wenger,
Alfred Josef Bihler,
Martin Falk,
Sonja Esther Gemeinder-Wick,
Thomas Angehrn
les plus récents personnes habilitée à signer
Stefan Werner Wenger,
Martin Falk,
Sonja Esther Gemeinder-Wick,
Donat Clemens Wick,
Thomas Angehrn
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.05.1904
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
St. Gallen
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.6.005.224-6
IDE/TVA
CHE-106.108.180
Secteur
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Der Verein bezweckt den Betrieb der "Herberge zur Heimat" als soziale, gemeinnützige Institution (Non-Profit-Organisation) sowie die Führung des "Hotel Vadian".
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | St. Gallen | 26.07.2019 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Verein Hospiz zur Heimat
- Hospiz zur Heimat St. Gallen
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Verein zur Heimat St. Gallen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005762795, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Verein zur Heimat St. Gallen, in St. Gallen, CHE-106.108.180, Verein (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2021, Publ. 1005360353).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Jürg Walter, von St. Gallen und Klingnau, in St. Gallen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Stefan Werner, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005360353, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Verein Hospiz zur Heimat, in St. Gallen, CHE-106.108.180, Verein (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2019, Publ. 1004685198).
Statutenänderung:
11.11.2021.
Name neu:
Verein zur Heimat St. Gallen.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt den Betrieb der "Herberge zur Heimat" als soziale, gemeinnützige Institution (Non-Profit-Organisation) sowie die Führung des "Hotel Vadian". [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Mittel neu:
Mittel: Betrieb des Hotels und der Herberge, Ertrag der Liegenschaften, Zinsen des Kapitals;
Spenden, Legate und Sponsoring. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis.] [bisher: Mittel: Erträge aus Hotel- und Herbergbetrieb, Liegenschaften und Kapitalzinsen sowie freiwillige Spenden].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dick, Beat, von Wengi, in Herisau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.