Renseignements sur Andreas Pfander
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Andreas Pfander
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004983186, Registre du commerce Berne, (36)
Hirsbrunner Gartenunterhalt GmbH, in Aegerten, CHE-480.176.151, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2019, Publ. 1004744097).
Statutenänderung:
15.09.2020.
Sitz neu:
Scheuren.
Domizil neu:
Obere Allmet 7, 2556 Scheuren.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfander, Andreas, von Rüeggisberg, in Grindelwald, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Scheuren].
Numéro de publication: HR02-1004744097, Registre du commerce Berne, (36)
Hirsbrunner Gartenunterhalt GmbH, in Aegerten, CHE-480.176.151, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2018, Publ. 1004455509).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirsbrunner, Ulrich, von Sumiswald, in Aegerten, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfander, Andreas, von Rüeggisberg, in Scheuren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR01-1004455509, Registre du commerce Berne, (36)
Hirsbrunner Gartenunterhalt GmbH, in Aegerten, CHE-480.176.151, Grenzstrasse 23, 2558 Aegerten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.09.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Gartenunterhaltsarbeiten und den Gartenbau. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 10.09.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Pfander, Andreas, von Rüeggisberg, in Scheuren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hirsbrunner, Ulrich, von Sumiswald, in Aegerten, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.