Andreas Pfander
domicilié à Grindelwald, de Rüeggisberg Mandats actifs: Hirsbrunner Gartenunterhalt GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andreas Pfander" à jour.Vous suivez maintenant "Andreas Pfander".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andreas Pfander" à jour.Vous suivez maintenant "Andreas Pfander".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Andreas Pfander
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Andreas Pfander
Jardinage et aménagements paysagers
Jardinage et aménagements paysagers
Personnes privées avec le nom Andreas Pfander
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Andreas Pfander
Numéro de publication: HR02-1005550483, Registre du commerce Soleure, (241)
techtronic mmv gmbh, in Gunzgen, CHE-112.671.265, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2008, S.14, Publ. 4721740).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfander, Andreas, von Rüeggisberg, in Gränichen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kilcher, Marcel, von Nunningen, in Gränichen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urben AG (CHE-103.609.304), in Herzogenbuchsee, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schär, Sven, von Fraubrunnen, in Seeberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004983186, Registre du commerce Berne, (36)
Hirsbrunner Gartenunterhalt GmbH, in Aegerten, CHE-480.176.151, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2019, Publ. 1004744097).
Statutenänderung:
15.09.2020.
Sitz neu:
Scheuren.
Domizil neu:
Obere Allmet 7, 2556 Scheuren.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfander, Andreas, von Rüeggisberg, in Grindelwald, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Scheuren].
Numéro de publication: HR02-1004744097, Registre du commerce Berne, (36)
Hirsbrunner Gartenunterhalt GmbH, in Aegerten, CHE-480.176.151, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2018, Publ. 1004455509).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirsbrunner, Ulrich, von Sumiswald, in Aegerten, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfander, Andreas, von Rüeggisberg, in Scheuren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].