Renseignements sur Anton Perriard
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Anton Perriard
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1707361, Registre du commerce Berne, (36)
tilia Stiftung für Langzeitpflege, in Köniz, CHE-109.983.942, Stiftung (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2013, Publ. 974471).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anneler, Heinz, von Lütschental, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Perriard, Anton, von Villarepos, in Cordast, mit Kollektivprokura zu zweien;
Raemy, Brigitte, von Cabbio, in Pieterlen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Trapp, Daniela, von Brissago und Buckten, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Marie-Theres, von Einsiedeln, in Ostermundigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leiser, Christoph, von Seedorf BE, in Ostermundigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Casty, Barbara, von Trin, in Spiez, mit Kollektivprokura zu zweien;
Dadelahi, Sima, von Münchenbuchsee, in Kirchlindach, mit Kollektivprokura zu zweien;
von Graffenried AG Treuhand (CHE-103.633.774), in Bern, Revisionsstelle [bisher: von Graffenried AG Treuhand].
Numéro de publication: 4636346, Registre du commerce Berne, (36)
tilia Stiftung für Langzeitpflege, in Köniz, CH-035.7.031.447-6, Stiftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2007, S. 3, Publ. 4224776).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Ernst, von Worb und Bern, in Muri bei Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern];
Zumbühl-Agustoni, Ruth, von Oberdorf NW, in Mühleberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zumbühl-Augustoni, Ruth];
Burkhalter, Barbara, von Hasle bei Burgdorf, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Schlosswil];
Perriard, Anton, von Villarepos, in Cordast, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Niederwangen bei Bern];
Stauffer, Silvia, von Bern, in Liebefeld (Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 2241260, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung für Langzeitpflege BIK, bisher in Bern, Langzeitpatientinnen und Langzeitpatienten in den Pflegezentren Bern, Ittigen und Köniz usw., Stiftung (SHAB Nr. 109 vom 11.06.2003, S. 3, Publ. 1029024).
Urkundenänderung:
24.02.2004.
Name neu:
tilia Stiftung für Langzeitpflege.
Sitz neu:
Köniz.
Domizil neu:
Tulpenweg 120, 3098 Köniz.
Zweck neu:
Langzeitpatientinnen und Langzeitpatienten in den Pflegezentren tilia eine kompetente medizinische Behandlung sowie eine umfassende Betreuung und Pflege zu bieten;
sie ist Mitglied der 'Vereinigten Krankenheime Gottesgnad des Kantons Bern'.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Hans Rudolf, von Rohrbach, in Münchenbuchsee, Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fahrer, Wolfgang, von Schnottwil, in Kriegstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaquement, Suzanne, von Corcelles-près-Payerne, in Herrenschwanden (Kirchlindach), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Meyer, Albert O., von Strättligen, in Spiegel bei Bern (Köniz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Ramseier, Paula, von Signau, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borer, Erich, von Grindel, in Worben, mit Kollektivprokura zu zweien;
Boss, Marianne, von Langnau im Emmental, in Kaufdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Burkhalter, Barbara, von Hasle bei Burgdorf, in Schlosswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Grichting, Philipp, von Leukerbad, in Neuenegg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mosthaf, Ruth, deutsche Staatsangehörige, in Spiez, mit Kollektivprokura zu zweien;
Oswald, Walter, von Zürich, in Köniz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Perriard, Anton, von Villarepos, in Niederwangen bei Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmitt, Regula, von Flums, in Liebefeld (Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien;
Schneider, Elisabeth, von Rapperswil BE, in Köniz, mit Kollektivprokura zu zweien.