Renseignements sur Andrew Millward Payne
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Andrew Millward Payne
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2844307, Registre du commerce Berne, (36)
VSL International AG, in Köniz, CHE-101.405.989, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2015, Publ. 2190051).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ganz, Dr. Hans-Rudolf, von Aarburg, in Bösingen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Payne, Andrew Millward, neuseeländischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (CN), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vanheuverswyn, Antoine, französischer Staatsangehöriger, in Neuilly-sur-Seine (FR), Delegierter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peltzer, Christophe, französischer Staatsangehöriger, in Le Mesnil-le-Roi (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1417043, Registre du commerce Berne, (36)
VSL - Rizzani de Eccher JV AG, in Bern, CHE-101.469.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2014, Publ. 1338711).
Firma neu:
VSL - Rizzani de Eccher JV AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(VSL - Rizzani de Eccher JV Ltd in liquidation) (VSL - Rizzani de Eccher JV SA en liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.03.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Payne, Andrew Millward, neuseeländischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (CN), Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Hong Kong (CHINA), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Menazzi, Luciano, italienischer Staatsangehöriger, in Zugliano (IT), Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Zugliano (I), Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mondon, Jean-Yves Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Lausanne, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thomé, Gérald, französischer Staatsangehöriger, in Pully, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fischli, Franz, von Glarus Nord, in Ittigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Näfels, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ganz, Dr. Hans-Rudolf, von Aarburg, in Bösingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Möschler, Erich, von Orpund, in Worb, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6665438, Registre du commerce Berne, (36)
VSL International AG, in Köniz, CH-053.3.001.465-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2010, S. 5, Publ. 5587068).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ganz, Dr. Hans-Rudolf, von Aarburg, in Bösingen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter mit Einzelunterschrift];
Mondon, Jean-Yves Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Lausanne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kiviatkowski, Jean-Marc Antoine, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Racine, Olivier-Marie Henri, französischer Staatsangehöriger, in Louveciennes (FR), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Payne, Andrew Millward, neuseeländischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (CN), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.