Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur VSL - Rizzani de Eccher JV AG in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.12.2000
Radiation du registre du commerce
09.12.2015
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-053.3.015.011-1
IDE/TVA
CHE-101.469.216
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Ausführung von Bau- und Ingenieurtätigkeiten im Hoch- und Tiefbau. Ist im Weiteren befugt, Maschinen, Werkzeuge und sonstiges Material herzustellen, zu verkaufen, zu vermieten und auf sonstige Art zu vermitteln. Kann Bauarbeiten jeglicher Art planen, leiten und beaufsichtigen und im übrigen alle mit baulichen Arbeiten verbundenen Tätigkeiten in der Schweiz und im Ausland ausführen. Kann Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen in der Schweiz oder im Ausland gründen oder sich an solchen beteiligen. Kann Grundstücke und beschränkte dingliche Rechte erwerben, verwalten, veräussern und belasten. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
FORVIS MAZARS SA | Fribourg | 24.11.2009 | 08.12.2015 | |
PricewaterhouseCoopers AG | Bern | <2004 | 22.10.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- VSL - Rizzani de Eccher JV Ltd in liquidation
- VSL - Rizzani de Eccher JV SA en liquidation
- VSL - Rizzani de Eccher JV AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour VSL - Rizzani de Eccher JV AG in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2528685, Registre du commerce Berne, (36)
VSL - Rizzani de Eccher JV AG in Liquidation, in Bern, CHE-101.469.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2014, Publ. 1417043). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 1417043, Registre du commerce Berne, (36)
VSL - Rizzani de Eccher JV AG, in Bern, CHE-101.469.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2014, Publ. 1338711).
Firma neu:
VSL - Rizzani de Eccher JV AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(VSL - Rizzani de Eccher JV Ltd in liquidation) (VSL - Rizzani de Eccher JV SA en liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.03.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Payne, Andrew Millward, neuseeländischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (CN), Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Hong Kong (CHINA), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Menazzi, Luciano, italienischer Staatsangehöriger, in Zugliano (IT), Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Zugliano (I), Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mondon, Jean-Yves Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Lausanne, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thomé, Gérald, französischer Staatsangehöriger, in Pully, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fischli, Franz, von Glarus Nord, in Ittigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Näfels, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ganz, Dr. Hans-Rudolf, von Aarburg, in Bösingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Möschler, Erich, von Orpund, in Worb, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1338711, Registre du commerce Berne, (36)
VSL - Rizzani de Eccher JV AG, in Bern, CHE-101.469.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2013, Publ. 1257495).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MAZARS SA (CHE-388.216.322), in Fribourg, Revisionsstelle [bisher: MAZARS CORESA (CH-217.1.001.089-6)].