Renseignements sur Adrian Paganini
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Adrian Paganini
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4435671, Registre du commerce Berne, (36)
Ihr-Spezialist.be GmbH, in Belp, CHE-355.819.436, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2016, Publ. 2932061).
Statutenänderung:
21.08.2018.
Sitz neu:
Wohlen bei Bern.
Domizil neu:
Uettligenstrasse 73, 3033 Wohlen b. Bern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von verschiedenen Dienstleistungen, insbesondere im Baugewerbe. Dazu gehören unter anderem Maler- und Gipserarbeiten, fugenlose Boden und Wandbeschichtungen, Renovationsarbeiten sowie Fassadengestaltungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen des In- und des Auslandes erwerben, sich mit solchen zusammenschliessen oder solche gründen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immobilien, Immaterialgüterrechte, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern. [Die Bestimmungen betreffend Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte werden aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief, E-Mail oder Telefax.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paganini, Adrian, von Onsernone, in Wohlen b. Bern (Wohlen bei Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Belp];
Kunz, Pia Helena, von Fraubrunnen und Turbenthal, in Wohlen b. Bern (Wohlen bei Bern), mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2932061, Registre du commerce Berne, (36)
Ihr-Spezialist.be GmbH, in Belp, CHE-355.819.436, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2014, Publ. 1502341).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Dominik, von Worb, in Thun, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paganini, Adrian, von Onsernone, in Belp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Isorno, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 1502341, Registre du commerce Berne, (36)
Ihr-Spezialist.be GmbH, in Belp, CHE-355.819.436, Parkweg 5, 3123 Belp, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.05.2014.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere im Baugewerbe, unter anderem Maler-, Gipser- und Fugenarbeiten, Renovationen, Um-, Neu- und Altbauten, Fassadengestaltungen sowie Balkonbodenbeschichtungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen des In- und des Auslandes erwerben, sich mit solchen zusammenschliessen oder solche gründen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immobilien, Immaterialgüterrechte, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 07.05.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hauser, Dominik, von Worb, in Thun, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Paganini, Adrian, von Isorno, in Belp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.