Renseignements sur Pierre Overney
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Pierre Overney
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005316301, Registre du commerce Uri, (120)
Riteco AG, in Attinghausen, CHE-228.748.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2016, Publ. 3181449).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuster, Alain, von Winterthur, in Bremgarten bei Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Overney, Pierre, von Val-de-Charmey, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wohlen bei Bern];
Krähenbühl, Mathis, von Trub, in Rüderswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005051652, Registre du commerce Berne, (36)
SFE SWISS FUTURE ENERGY Ltd, in Neuenegg, CHE-141.922.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2013, S.0, Publ. 7065580).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herren, Michael Stephan, von Neuenegg, in Neuenegg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Overney, Pierre, von Val-de-Charmey, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Charmey, Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004918653, Registre du commerce Schwyz, (130)
Altrobus AG, bisher in Bern, CHE-449.945.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2019, Publ. 1004675375).
Statutenänderung:
12.06.2020.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Altrobus Ltd) (Altrobus SA) (Altrobus SA).
Sitz neu:
Schübelbach.
Domizil neu:
Kantonsstrasse 53, 8863 Buttikon SZ.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Overney, Pierre, von Val-de-Charmey, in Murzelen (Wohlen bei Bern), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gashi, Leotrim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Schübelbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.