Pierre Overney
domicilié à Prangins, de Val-de-Charmey Mandats actifs: Sodacim S.A., POLLUTECHLAB SÀRL et plus Connecté à: Nicolas Max Messerli, Julien Messerli, Céline Marie Overney et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Pierre Overney" à jour.Vous suivez maintenant "Pierre Overney".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Pierre Overney" à jour.Vous suivez maintenant "Pierre Overney".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Pierre Overney
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Pierre Overney
Achat & vente de biens immobiliers propres
Etudes techniques, physiques et chimiques
Autres travaux de construction
Autres commerces avec des biens divers
Commerce avec machines
Achat & vente de biens immobiliers propres
Etudes techniques, physiques et chimiques
Autres travaux de construction
Autres commerces avec des biens divers
Commerce avec machines
Personnes privées avec le nom Pierre Overney
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Pierre Overney
Numéro de publication: HR02-1005316301, Registre du commerce Uri, (120)
Riteco AG, in Attinghausen, CHE-228.748.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2016, Publ. 3181449).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuster, Alain, von Winterthur, in Bremgarten bei Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Overney, Pierre, von Val-de-Charmey, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wohlen bei Bern];
Krähenbühl, Mathis, von Trub, in Rüderswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005051652, Registre du commerce Berne, (36)
SFE SWISS FUTURE ENERGY Ltd, in Neuenegg, CHE-141.922.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2013, S.0, Publ. 7065580).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herren, Michael Stephan, von Neuenegg, in Neuenegg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Overney, Pierre, von Val-de-Charmey, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Charmey, Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004918653, Registre du commerce Schwyz, (130)
Altrobus AG, bisher in Bern, CHE-449.945.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2019, Publ. 1004675375).
Statutenänderung:
12.06.2020.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Altrobus Ltd) (Altrobus SA) (Altrobus SA).
Sitz neu:
Schübelbach.
Domizil neu:
Kantonsstrasse 53, 8863 Buttikon SZ.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Overney, Pierre, von Val-de-Charmey, in Murzelen (Wohlen bei Bern), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gashi, Leotrim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Schübelbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.