Renseignements sur Ilija Ostojic
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Ilija Ostojic
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004826071, Registre du commerce Zoug, (170)
Demifloor GmbH, in Baar, CHE-132.308.282, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2019, Publ. 1004675558).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ostojic, Ilija, serbischer Staatsangehöriger, in Bülach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camdzic, Armin, slowenischer Staatsangehöriger, in Grenchen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1004712624, Registre du commerce Zurich, (20)
Berlina Vertrieb Schweiz GmbH, bisher in Niederwil (AG), CHE-325.407.336, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2018, Publ. 4321843).
Statutenänderung:
20.08.2019.
Sitz neu:
Bachenbülach.
Domizil neu:
Kasernenstrasse 3b, 8184 Bachenbülach. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Vinkulierung neu:
[Die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten sind aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Valentin David, von Guttet-Feschel, in Niederwil (AG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Häner, Michel, von Nunningen, in Fislisbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ostojic, Ilija, serbischer Staatsangehöriger, in Bülach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 1443333, Registre du commerce Zoug, (170)
J & J Group GmbH, in Baar, CHE-132.308.282, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2011, Publ. 6460854).
Statutenänderung:
18.03.2014, 31.03.2014.
Firma neu:
Demifloor GmbH.
Zweck neu:
Tätigkeit als Generalunternehmerin in der Baubranche, Erstellen von Unterlags- und Industrieböden, Ausführung von Isolations- und Fassadenbauarbeiten sowie Ausführung von Bauarbeiten aller Art im In- und Ausland, Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Bau- und artverwandten Materialien;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frank, Lukas, von Turbenthal, in Wil SG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
LAUNCHSWISS AG (CH-170.3.030.743-2), in Baar, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ostojic, Ilija, serbischer Staatsangehöriger, in Bülach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.