Renseignements sur Anton Nyffenegger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Anton Nyffenegger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004735624, Registre du commerce Berne, (36)
Verein BewegungPlus (BPlus), in Thun, CHE-105.800.994, Verein (SHAB Nr. 80 vom 28.04.2015, S.0, Publ. 2122501).
Statutenänderung:
18.05.2019.
Name neu:
BewegungPlus Schweiz.
Zweck neu:
Die Tätigkeit des Vereins beruht ausschliesslich und unwiderruflich auf gemeinnütziger Grundlage. Der Verein verfolgt keine finanziellen Gewinnabsichten.
Der Verein bezweckt:
a) die Verbreitung des Evangeliums von Jesus Christus. b) die Gründung und Förderung von Lokalkirchen, die eine eigene Rechtspersönlichkeit besitzen und neben Kultusangeboten gemeinnützige und soziale Aufgaben übernehmen wie die Betreuung und Hilfeleistungen für Betagte, Lebenshilfe und Beratung für Jugendliche, Erwachsene und Migranten. c) die Zusammenarbeit mit anderen Kirchen und Freikirchen, um dadurch der Einheit der gesamten Kirche von Jesus Christus zu dienen. Der Verein kann Grundeigentum mieten, erwerben, belasten oder veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nyffenegger, Anton, von Huttwil, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dürst, Marcel Leon, von Glarus Nord, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frei, Kurt Franz, von Unterstammheim, in Aarburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggenberg, Thomas, von Uebeschi, in Köniz, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Erne, Philipp Marc, von Leibstadt, in Dietikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wenk, Matthias, von Riehen, in Burgdorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zeltner, Daniel Jérôme, von Niederbuchsiten, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wenk, Peter, von Riehen, in Steffisburg, Kassier (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1262623, Registre du commerce Berne, (36)
xpand Schweiz GmbH, in Münchringen, CHE-112.211.662, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 111 vom 09.06.2011, Publ. 6198530).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nyffenegger, Anton genannt Toni, von Huttwil, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 45 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Flury, Peter, von Mümliswil-Ramiswil, in Mattstetten, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittwer, Christian, von Trub, in Steffisburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 45 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gasser, Willfried genannt Wilf, von Hallau, in Wabern (Köniz), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung];
Dürst, Marcel, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 920347, Registre du commerce Berne, (36)
Verein BewegungPlus (BPlus), in Thun, CH-092.6.000.811-0, Verein (SHAB Nr. 187 vom 26.09.2012, Publ. 6864984).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hein, Michael, von Bern, in Münchringen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scharnowski, Urs Michael, von Steffisburg, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nyffenegger, Anton, von Huttwil, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wenk, Peter, von Riehen, in Büttikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.