Renseignements sur Lorenz Nufer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Lorenz Nufer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1492945, Registre du commerce Berne, (36)
Beweggrund GmbH, in Bern, CHE-102.160.767, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 93 vom 13.05.2011, Publ. 6160382).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nufer, Lorenz, von Ringgenberg BE, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 132 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Leemann, Andreas, von Uetikon am See, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 88 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 6160382, Registre du commerce Berne, (36)
NRW Beweggrund GmbH, in Bern, CH-035.4.029.208-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2010, S. 4, Publ. 5750400).
Statutenänderung:
09.03.2011.
Firma neu:
Beweggrund GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Beweggrund Sàrl) (Beweggrund Sagl) (Beweggrund Ltd. liab. Co.).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Evaluation von Gründen (Beweggründen/Incentives), welche für die Effizienz eines Teams massgebend sind, sowie Durchführung von Trainings, mit dem Ziel, das Team zur Entwicklung von Incentives (Beweggründen) zu bewegen. Im Weiteren bezweckt die Gesellschaft die Beratung, Teamentwicklung, Coaching und Supervision sowie umfassendes Projektmanagement. Ferner bietet die Gesellschaft die Konzeption, Realisation und Evaluation von In- und Outdoormodulen an. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich bei anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nufer, Lorenz, von Ringgenberg BE, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 132 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 22'000.00];
Leemann, Andreas, von Uetikon am See, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Riesen, Michel, von Rüschegg, in Schlieren bei Köniz (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 22 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 3094780, Registre du commerce Berne, (36)
NRW Beweggrund GmbH, in Bern, CH-035.4.029.208-7, Evaluation von Gründen (Beweggründen/Incentives), welche für die Effizienz eines Teams massgebend sind, sowie Durchführung von Trainings usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2004, S. 3, Publ. 2272716).
Statutenänderung:
19.10.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riesen, Michel, von Rüschegg, in Gümmenen (Mühleberg), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nufer, Lorenz, von Ringgenberg BE, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 22'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.--].