Renseignements sur Emil Notz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Emil Notz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4541116, Registre du commerce Zurich, (20)
Böhler Welding Group Schweiz AG, in Wallisellen, CH-020.3.006.807-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2007, S. 31, Publ. 4257044).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Notz, Emil, von Zürich, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breuer-Kabuth, Birgit, deutsche Staatsangehörige, in Haltern am See-Lavesum (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2840728, Registre du commerce Zurich, (20)
Gebr. Böhler & Co Aktiengesellschaft, in Wallisellen, CH-020.3.903.806-4, Kauf und Verkauf von Produkten der Eisen-Industrie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2004, S. 26, Publ. 2342240).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Notz, Emil, von Zürich, in Dietlikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Korn, Fritz, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Stellvertretender Direktor und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Stv. Direktor und Sekretär].
Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
UTP Schweissmaterial AG, in Basel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 14.04.2000, S. 2535).
Firma neu:
UTP Schweissmaterial AG in Liq.. Auflösung der Gesellschaft durch Generalversammlung vom 19.07.2002.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Notz, Emil, von Zürich, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brand, Ulrich, von Lauperswil, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hedlund, Björn, schwedischer Staatsangehöriger, in Dormagen (D), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Internationale Treuhand AG, in Basel, Liquidatorin, vertreten durch ihre Zeichnungsberechtigten.