Renseignements sur Elvis Nikolic
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Elvis Nikolic
Participations
Dernières notifications FOSC pour Elvis Nikolic
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2422087, Registre du commerce Berne, (36)
Unicraft Group AG, in Wiedlisbach, CHE-113.265.643, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 22.12.2014, Publ. 1895907).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nikolic, Elvis, österreichischer Staatsangehöriger, in Wiedlisbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dzetic, Mile, österreichischer Staatsangehöriger, in Wiedlisbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1903215, Registre du commerce Zoug, (170)
NICE Holding AG, in Risch, CHE-115.056.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2013, Publ. 1141175).
Statutenänderung:
15.12.2014.
Sitz neu:
Steinhausen.
Domizil neu:
Industriestrasse 51, 6312 Steinhausen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schilling, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nikolic, Elvis, österreichischer Staatsangehöriger, in Wiedlisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1895907, Registre du commerce Berne, (36)
SEVEN Consulting AG, bisher in Risch, CHE-113.265.643, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2013, Publ. 1141177).
Gründungsstatuten:
08.11.2006.
Statutenänderung:
15.12.2014.
Firma neu:
Unicraft Group AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Wiedlisbach.
Domizil neu:
Städtli 6, 4537 Wiedlisbach.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Gastronomie, Marketing, Public Relations und Verkaufsstrategiekonzeption. Die Gesellschaft bezweckt weiter den Bau, den Umbau und die Renovation von Gebäuden sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Baunebengewerbe. Die Gesellschaft ist befugt, alle Dienstleistungen anzubieten und Geschäfte durchzuführen, welche mit diesem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Immobilien erwerben, belasten, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmungen beteiligen und sich mit solchen Unternehmungen zusammenschliessen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Wertschriften und Schutzrechte aller Art erwerben, verwalten und veräussern sowie Finanz-, Anlage- und Treuhand- und damit zusammenhängende Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt zur Förderung des Gesellschaftszweckes dienen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schilling, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nikolic, Elvis, österreichischer Staatsangehöriger, in Wiedlisbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.