Renseignements sur Philippe Niederhäuser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Philippe Niederhäuser
Numéro de publication: HR02-1005433303, Registre du commerce Berne, (36)
Clos Jean Vernier SA, à Reconvilier, CHE-342.721.986, société anonyme (No. FOSC 211 du 31.10.2017, Publ. 3840165).
Nouvelle raison sociale:
Clos Jean Vernier SA en liquidation.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
[Les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions nominatives sont levées de par la loi]. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 07.03.2022.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Voiblet, Marc André, de Sauge, à Reconvilier, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Siegrist, Heinz , de Vordemwald, à Reconvilier, président du conseil d'administration, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: président du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Torti, Flavio, de Stabio, à Reconvilier, vice-président du conseil d'administration, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Cornu, Pascal, de Mutrux, à Tavannes, membre du conseil d'administration, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Niederhäuser, Philippe, de Wattenwil, à Malleray (Valbirse), membre du conseil d'administration, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Léchot, Marc-André, de Orvin, à Orvin, liquidateur, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1004748018, Registre du commerce Berne, (36)
Orval Domus SA, à Valbirse, CHE-326.302.680, société anonyme (No. FOSC 69 du 13.04.2015, p.0, Publ. 2093131).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Niederhäuser, Philippe, de Wattenwil, à Malleray, secrétaire, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1004659718, Registre du commerce Berne, (36)
Arc Géomatique Sàrl, à Valbirse, CHE-481.125.334, société à responsabilité limitée (No. FOSC 41 du 02.03.2015, p.0, Publ. 2015939).
Modification des statuts:
17.06.2019.
Nouvelle raison sociale:
inoxsa sàrl.
Nouveau but:
La société a pour but: l'achat, la vente et l'importation de matériel industriel, le courtage immobilier et le développement d'applications intelligentes informatiques. Elle peut acheter et vendre des immeubles. Elle peut effectuer toutes opérations commerciales et financières, mobilières ou immobilières en rapport direct ou indirect avec son but social ou aptes à le favoriser.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Studer, Bernard Jean Georges, de Trimbach, à Alle, associé et président de l'organe de gestion, avec signature collective à deux avec Philippe Niederhäuser, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00;
Ciocchi, Claude Florian, de Bärschwil, à Courrendlin, associé et gérant, avec signature collective à deux avec Philippe Niederhäuser, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Niederhäuser, Philippe, de Wattenwil, à Malleray (Valbirse), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00].