Renseignements sur Eddy Nicolet
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Eddy Nicolet
Registre du commerce Berne, (36)
Fabrique d'Horlogerie Dulux S.A. en liquidation, à Tramelan, Fabrication, achat et vente de l'horlogerie, Société anonyme (FOSC no 62 du 30.03.1999, p. 2077).
Personne et signature radiée:
Nicolet, Eddy, de Tramelan, à Tramelan, liquidateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne:
Kohler-Gindrat, Jeannine, de Langnau im Emmental, à Tramelan, liquidatrice, avec signature individuelle [précédemment: avec signature collective à deux].
Registre du commerce Berne, (36)
Micro-Time S.A. Fabrique d'horlogerie 2720 Tramelan, à Tramelan, fabrication et commerce de montres etc., société anonyme (FOSC no 66 du 06.04.1992, p. 1530).
Modification des statuts:
22.06.2001.
Nouvelle adresse:
rue des Prés 6, 2720 Tramelan.
Nouveau capital-actions:
CHF 100'000.-- [précédemment: CHF 270'000.--].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 50'000.--.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.-- [précédemment: 270 actions nominatives CHF 1'000.--].
Nouvelles communications:
communications aux actionnaires: par courrier écrit.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
la transmissibilité des actions nominatives est limitée par les statuts. [Adaptation des statuts au nouveau droit de la société anonyme]. [Autres modifications des statuts non soumises à publication]. Lors de la réduction du capital-actions du 22 juin 2001, 170 actions nominatives de CHF 1'000.-- ont été cancellées et CHF 220'000.-- ont été remboursés (remboursement par compensation de créances envers les actionnaires). Le capital-actions a ainsi été réduit à CHF 100'000.-- avec une libération à 50%. L'accomplissement des formalités prescrites à l'art. 734 CO a été constaté par acte authentique du 07.09.2001.
Personnes et signatures radiées:
Rüfli, Marc, de Lengnau BE, à Tramelan, vice-président, avec signature collective à deux;
Rossel, Margrit, de Tramelan, à Tramelan, secrétaire, avec signature collective à deux;
Cattin, Philippe, de Les Bois, à Ipsach, administrateur, avec signature collective à deux;
Nicolet, Eddy, de Tramelan, à Tramelan, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Wittwer, Kurt, de Reichenbach im Kandertal, à Tramelan, président, avec signature collective à deux;
Cattin, Guy Albert, de Les Bois, à Saignelégier, administrateur, avec signature collective à deux;
Künzli, Peter, de Ettiswil et Neuchâtel, à Evilard, administrateur, avec signature collective à deux;
Paratte, Thierry, de Muriaux, à Les Breuleux, administrateur, avec signature collective à deux;
Périat, Héribert, de Alle, à Alle, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: président];
Treviconsult GmbH, à Düdingen, organe de révision.