Renseignements sur Christopher Aristos Neocleous
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christopher Aristos Neocleous
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3435679, Registre du commerce Zoug, (170)
NeoCorp GmbH, bisher in Luzern, CHE-151.680.753, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2014, Publ. 1845921).
Statutenänderung:
07.03.2017.
Firma neu:
NEOCORP Enterprises GmbH.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Baarerstrasse 21, 6302 Zug.
Zweck neu:
Durchführung von Marktanalysen und Marktforschung, Evaluation von Investmentmöglichkeiten und Beratung in Investment- und Anlagefragen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder durch E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Mit Statutenänderung vom 07.03.2017 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Compagnoni, Tatjana, von Davos, in Luzern, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift,.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
NEOCORP LTD, in Ipswich (GB), Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Neocleous, Nicholas Aristos, britischer Staatsangehöriger, in Ipswich (GB), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Neocleous, Christopher Aristos, britischer Staatsangehöriger, in Ipswich (GB), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Baumann, Yves, von Flawil, in Winterthur, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1845921, Registre du commerce Lucerne, (100)
NeoCorp GmbH, in Luzern, CHE-151.680.753, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2014, Publ. 1415129).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neocleous, Christopher Aristos, britischer Staatsangehöriger, in Ipswich (GB), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung];
Neocleous, Nicholas Aristos, britischer Staatsangehöriger, in Ipswich (GB), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung];
Compagnoni, Tatjana, von Davos, in Luzern, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1415129, Registre du commerce Lucerne, (100)
NeoCorp GmbH (NeoCorp S.à.r.l.) (NeoCorp S.a.g.l.) (NeoCorp Ltd Liab. Co.), in Luzern, CHE-151.680.753, Inseliquai 12b, 6005 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.03.2014.
Zweck:
Durchführung von Marktanalysen und Marktforschung, Evaluation von Investmentmöglichkeiten und Beratung in Investment- und Anlagefragen;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 17.03.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Neocleous, Christopher Aristos, britischer Staatsangehöriger, in Ipswich (GB), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Neocleous, Nicholas Aristos, britischer Staatsangehöriger, in Ipswich (GB), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Compagnoni, Tatjana, von Davos, in Luzern, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.