Renseignements sur Georg Nellen-Berchtold
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Georg Nellen-Berchtold
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005281695, Registre du commerce Berne, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, publizierten TR-Eintrags Nr. 19'639 vom 23.12.2020 HUH Immobilien- und Generalunternehmung AG, in Lenk, CHE-101.661.848, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, Publ. 1005060706).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nellen-Berchtold, Georg, von Riederalp und Bitsch, in Lenk im Simmental (Lenk), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Ried-Mörel und Bitsch, in Adelboden];
Ziörjen-Moor, Jürg, von Zweisimmen, in Lenk im Simmental (Lenk), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Adelboden].
Numéro de publication: HR02-1004953488, Registre du commerce Berne, (36)
Chalet-Bau Freidig AG, in Lenk, CHE-103.937.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2016, Publ. 2968303).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freidig-Ruosch, Alfred, von Lenk, in Lenk, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nellen-Berchtold, Georg, von Riederalp und Bitsch, in Lenk im Simmental (Lenk), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Nellen-Berchtold, Fabiola, von Riederalp und Bitsch, in Lenk im Simmental (Lenk), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: unbekannte Staatsangehörigkeit, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6476178, Registre du commerce Berne, (36)
Chalet-Bau Freidig AG, in Lenk, CH-092.3.001.772-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2010, S. 4, Publ. 5620886).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nellen-Berchtold, Georg, von Riederalp und Bitsch, in Lenk, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Freidig-Ruosch, Alfred, von Lenk, in Lenk, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].