Georg Nellen-Berchtold
domicilié à Lenk im Simmental, de Riederalp et Bitsch Mandats actifs: Chalet-Bau Freidig AG, Nellen Beteiligungen AG et plus Connecté à: Fabiola Nellen-Berchtold, Ilona Nellen, Antonia Nellen et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Georg Nellen-Berchtold" à jour.Vous suivez maintenant "Georg Nellen-Berchtold".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Georg Nellen-Berchtold" à jour.Vous suivez maintenant "Georg Nellen-Berchtold".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Georg Nellen-Berchtold
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Georg Nellen-Berchtold
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
Exploitation des autres institutions financières
Achat & vente de biens immobiliers propres
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
Exploitation des autres institutions financières
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Georg Nellen-Berchtold
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Georg Nellen-Berchtold
Numéro de publication: HR02-1005281695, Registre du commerce Berne, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, publizierten TR-Eintrags Nr. 19'639 vom 23.12.2020 HUH Immobilien- und Generalunternehmung AG, in Lenk, CHE-101.661.848, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, Publ. 1005060706).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nellen-Berchtold, Georg, von Riederalp und Bitsch, in Lenk im Simmental (Lenk), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Ried-Mörel und Bitsch, in Adelboden];
Ziörjen-Moor, Jürg, von Zweisimmen, in Lenk im Simmental (Lenk), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Adelboden].
Numéro de publication: HR02-1004953488, Registre du commerce Berne, (36)
Chalet-Bau Freidig AG, in Lenk, CHE-103.937.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2016, Publ. 2968303).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freidig-Ruosch, Alfred, von Lenk, in Lenk, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nellen-Berchtold, Georg, von Riederalp und Bitsch, in Lenk im Simmental (Lenk), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Nellen-Berchtold, Fabiola, von Riederalp und Bitsch, in Lenk im Simmental (Lenk), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: unbekannte Staatsangehörigkeit, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6476178, Registre du commerce Berne, (36)
Chalet-Bau Freidig AG, in Lenk, CH-092.3.001.772-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2010, S. 4, Publ. 5620886).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nellen-Berchtold, Georg, von Riederalp und Bitsch, in Lenk, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Freidig-Ruosch, Alfred, von Lenk, in Lenk, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].