Renseignements sur Thomas Christian Näf
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Christian Näf
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005453899, Registre du commerce Berne, (36)
Internetcafé Power-Point, in Bern, CHE-162.492.925, Monbijoustrasse 16, 3011 Bern, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
23.11.2021.
Zweck:
Der Verein bezweckt, Arbeitslosen und Armutsbetroffenen kostenlosen Zugang zum Internet zu ermöglichen.
Mittel:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Spenden und Zuwendungen, Erträge aus Vereinsaktivitäten, Anlässen und Aktionen, Vermögenserträge.
Eingetragene Personen:
Näf, Thomas, von Kaisten, in Bern, Präsident des Vorstandes, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Fankhauser, Rosmarie, von Trub, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheidegger, Margrit, von Huttwil, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004548832, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
RR Treuhand GmbH, in Sissach, CHE-108.558.766, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2018, Publ. 1004498525).
Statutenänderung:
18.12.2018.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von Ruth Näf-Reinecke, in Sissach, gemäss Sacheinlagevertrag vom 14.12.1996, diverse Büromaschinen und Büromaterial sowie einen Personenwagen Marke "Toyota Corolla" zum Preis von CHF 10'000.--, welcher Betrag an das Stammkapital angerechnet wird.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [gestrichen: Die Erbengemeinschaft Ruth Maria Reinecke besteht aus folgenden Erben: Thomas Christian Näf, von Kaisten AG, in Greifswald DE und Florian Sebastian Näf, von Kaisten AG, in Rickenbach.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinecke, Margareta, von Luzern und Beckenried, in Luzern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Erbengemeinschaft Ruth Maria Reinecke, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Näf, Thomas Christian, von Kaisten, in Greifswald (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Näf, Florian Sebastian, von Kaisten, in Rickenbach (BL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Courtet, Nicole, von Porrentruy, in Ettingen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil];
Schaub, Stefanie, von Ettingen, in Ettingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1004498525, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
RR Treuhand GmbH, in Sissach, CHE-108.558.766, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 01.06.2017, Publ. 3555409).
Die Erbengemeinschaft Ruth Maria Reinecke besteht aus folgenden Erben:
Thomas Christian Näf, von Kaisten AG, in Greifswald DE und Florian Sebastian Näf, von Kaisten AG, in Rickenbach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinecke, Ruth Maria, von Beckenried und Ittenthal, in Rickenbach BL, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erbengemeinschaft Ruth Maria Reinecke, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Näf, Thomas Christian, von Kaisten, in Greifswald (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Näf, Florian Sebastian, von Kaisten, in Rickenbach (BL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.