Renseignements sur Peter Näf
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Peter Näf
Participations
Dernières notifications FOSC pour Peter Näf
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004996649, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Nova Energie Basel AG, in Basel, CHE-114.896.935, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2019, Publ. 1004642990).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hüsser, Pius, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Suhr, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egger, Kurt, von Eggersriet, in Eschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sacher, Priska, von Reiden, in Basel, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Näf, Peter, von Nesslau, in Basel, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5297116, Registre du commerce Thurgovie, (440)
architekturlabor gmbh, in Gachnang, CH-270.4.014.121-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2007, S. 11, Publ. 3893782).
Firma neu:
architekturlabor gmbh in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.10.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Näf, Peter, von Nesslau-Krummenau, in Basel, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].
Numéro de publication: 3893782, Registre du commerce Thurgovie, (440)
architekturlabor gmbh, bisher in Basel, CH-270.4.014.121-0, Planung und Realisierung von Um- und Neubauten sowie Sanierungen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2005, S. 5, Publ. 2695708).
Statutenänderung:
2.04.2007.
Sitz neu:
Gachnang.
Domizil neu:
Brüel 11, 8547 Gachnang.
Zweck neu:
Planung und Realisierung von Um- und Neubauten, Projektentwicklungen und städtebauliche Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen, Garantien und andere Sicherheiten stellen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Näf, Peter, von Nesslau-Krummenau, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 12'000.-- [wie bisher];
Näf, Michael, von Nesslau-Krummenau, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.-- [wie bisher];
Näf, Ruth, von Nesslau-Krummenau, in Gachnang, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.-- [wie bisher];
Näf, Werner, von Nesslau-Krummenau, in Gachnang, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.-- [wie bisher].