Renseignements sur Sibylle Muntwiler-Stöcklin
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Sibylle Muntwiler-Stöcklin
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006074386, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Raiffeisenbank Leimental Genossenschaft, in Oberwil (BL), CHE-105.825.824, Genossenschaft (SHAB Nr. 119 vom 21.06.2024, Publ. 1006063716).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muntwiler-Stöcklin, Sibylle, von Ettingen, in Ettingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoch, Stephan, von Liestal, in Hofstetten-Flüh, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005845735, Registre du commerce Soleure, (241)
Oser AG in Liq., in Hofstetten-Flüh, CHE-105.743.600, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2017, Publ. 3269239).
Domizil neu:
bei Werner Oser, In den Reben 2, 4114 Hofstetten SO. Die Gesellschaft wird gemäss Urteil der Amtsgerichtspräsidentin von Dorneck-Thierstein, in Dornach, vom 12.09.2023 wieder in das Handelsregister eingetragen. [Die in Bezug auf den Verzicht auf eine eingeschränkte Revision bisher eingetragene Tatsache gilt weiterhin.] [gestrichen: Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird mit Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin vom 08.09.2016 vor Ablauf des Sperrjahres gelöscht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stöcklin, Dr. Walter, von Ettingen, in Ettingen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muntwiler-Stöcklin, Sibylle, von Ettingen, in Ettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004891700, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Raiffeisenbank Birsig Genossenschaft, in Oberwil (BL), CHE-105.825.824, Genossenschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2020, Publ. 1004807866).
Statutenänderung:
11.05.2020.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der "Raiffeisenbank Therwil Ettingen Genossenschaft" (CHE-107.865.183), in Therwil, gemäss Fusionsvertrag vom 09.01.2020 / 30.01.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF712'700'724.62 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 657'373'662.80 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft und erhalten für einen Anteilschein zu CHF 200.00 der übertragenden Genossenschaft einen Anteilschein zu CHF 200.00 der übernehmenden Genossenschaft.
Firma neu:
Raiffeisenbank Leimental Genossenschaft.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forrer, Reto, von Basel und Nesslau-Krummenau, in Oberwil BL, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grossheutschi, Reto Augustin, von Hofstetten-Flüh, in Hofstetten SO (Hofstetten-Flüh), Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plüss, René, von Frenkendorf, in Rodersdorf, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Herren, Andreas, von Mühleberg, in Therwil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoch, Stephan, von Liestal, in Hofstetten-Flüh, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gorrengourt, Séverine Miranda, von Ettingen, in Ettingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heggendorn, Roman, von Therwil, in Therwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Muntwiler-Stöcklin, Sibylle, von Ettingen, in Ettingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rosenthaler, Simon, von Rheinfelden, in Therwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gröli, Cyrille, von Rodersdorf, in Rodersdorf, Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stebler, Denise, von Zufikon, in Breitenbach, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Straumann, Hanspeter, von Bretzwil, in Gelterkinden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dinç-Fischer, Ines, von Liestal, in Ettingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kräuchi, Jasmin, von Bäriswil, in Metzerlen-Mariastein, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mendelin, Chantal Yvonne, von Nenzlingen, in Seewen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Scherer, Robert, von Meggen, in Bättwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vögtlin, Jürg, von Duggingen, in Duggingen, mit Kollektivprokura zu zweien.