Renseignements sur Cyrille Gröli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Cyrille Gröli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004995549, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Raiffeisenbank Leimental Genossenschaft, in Oberwil (BL), CHE-105.825.824, Genossenschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2020, Publ. 1004973130).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gröli, Cyrille, von Rodersdorf, in Arlesheim, Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rodersdorf].
Numéro de publication: HR02-1004891700, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Raiffeisenbank Birsig Genossenschaft, in Oberwil (BL), CHE-105.825.824, Genossenschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2020, Publ. 1004807866).
Statutenänderung:
11.05.2020.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der "Raiffeisenbank Therwil Ettingen Genossenschaft" (CHE-107.865.183), in Therwil, gemäss Fusionsvertrag vom 09.01.2020 / 30.01.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF712'700'724.62 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 657'373'662.80 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft und erhalten für einen Anteilschein zu CHF 200.00 der übertragenden Genossenschaft einen Anteilschein zu CHF 200.00 der übernehmenden Genossenschaft.
Firma neu:
Raiffeisenbank Leimental Genossenschaft.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forrer, Reto, von Basel und Nesslau-Krummenau, in Oberwil BL, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grossheutschi, Reto Augustin, von Hofstetten-Flüh, in Hofstetten SO (Hofstetten-Flüh), Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plüss, René, von Frenkendorf, in Rodersdorf, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Herren, Andreas, von Mühleberg, in Therwil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoch, Stephan, von Liestal, in Hofstetten-Flüh, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gorrengourt, Séverine Miranda, von Ettingen, in Ettingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heggendorn, Roman, von Therwil, in Therwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Muntwiler-Stöcklin, Sibylle, von Ettingen, in Ettingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rosenthaler, Simon, von Rheinfelden, in Therwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gröli, Cyrille, von Rodersdorf, in Rodersdorf, Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stebler, Denise, von Zufikon, in Breitenbach, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Straumann, Hanspeter, von Bretzwil, in Gelterkinden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dinç-Fischer, Ines, von Liestal, in Ettingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kräuchi, Jasmin, von Bäriswil, in Metzerlen-Mariastein, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mendelin, Chantal Yvonne, von Nenzlingen, in Seewen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Scherer, Robert, von Meggen, in Bättwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vögtlin, Jürg, von Duggingen, in Duggingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 5432054, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Raiffeisenbank Therwil Genossenschaft, in Therwil, CH-280.5.910.293-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2009, S. 5, Publ. 5038570).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gröli, Cyrille, von Rodersdorf, in Rodersdorf, Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wertli, Denise, von Zufikon, in Laufen, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.