Renseignements sur Reto Augustin Grossheutschi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Reto Augustin Grossheutschi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005748523, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Primeo Netz AG, in Münchenstein, CHE-109.319.939, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2022, Publ. 1005594014).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Dr. Conrad Ulrich, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dietler, Martin, von Nunningen, in Nunningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niklaus, Herbert Andreas, von Fraubrunnen, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Bottmingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aegerter, Christian Jakob, von Oberwil im Simmental, in Duggingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Döbeli, Christine Elsbeth, von Oeschgen, in Wil (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grossheutschi, Reto Augustin, von Hofstetten-Flüh, in Hofstetten-Flüh, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirschi, André Walter, von Schangnau, in Metzerlen-Mariastein, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mohler, Roman, von Diegten, in Sissach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Sascha Reto, von Büron, in Trimbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004891700, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Raiffeisenbank Birsig Genossenschaft, in Oberwil (BL), CHE-105.825.824, Genossenschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2020, Publ. 1004807866).
Statutenänderung:
11.05.2020.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der "Raiffeisenbank Therwil Ettingen Genossenschaft" (CHE-107.865.183), in Therwil, gemäss Fusionsvertrag vom 09.01.2020 / 30.01.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF712'700'724.62 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 657'373'662.80 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft und erhalten für einen Anteilschein zu CHF 200.00 der übertragenden Genossenschaft einen Anteilschein zu CHF 200.00 der übernehmenden Genossenschaft.
Firma neu:
Raiffeisenbank Leimental Genossenschaft.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forrer, Reto, von Basel und Nesslau-Krummenau, in Oberwil BL, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grossheutschi, Reto Augustin, von Hofstetten-Flüh, in Hofstetten SO (Hofstetten-Flüh), Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plüss, René, von Frenkendorf, in Rodersdorf, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Herren, Andreas, von Mühleberg, in Therwil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoch, Stephan, von Liestal, in Hofstetten-Flüh, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gorrengourt, Séverine Miranda, von Ettingen, in Ettingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heggendorn, Roman, von Therwil, in Therwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Muntwiler-Stöcklin, Sibylle, von Ettingen, in Ettingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rosenthaler, Simon, von Rheinfelden, in Therwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gröli, Cyrille, von Rodersdorf, in Rodersdorf, Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stebler, Denise, von Zufikon, in Breitenbach, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Straumann, Hanspeter, von Bretzwil, in Gelterkinden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dinç-Fischer, Ines, von Liestal, in Ettingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kräuchi, Jasmin, von Bäriswil, in Metzerlen-Mariastein, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mendelin, Chantal Yvonne, von Nenzlingen, in Seewen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Scherer, Robert, von Meggen, in Bättwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vögtlin, Jürg, von Duggingen, in Duggingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1004484000, Registre du commerce Soleure, (241)
gst drinks & events gmbh, in Hofstetten-Flüh, CHE-366.278.846, In den Reben 60, 4114 Hofstetten SO, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.10.2018.
Zweck:
Betrieb von Gastwirtschafts- und Take-away-Betrieben und Fanshops, Ausrichtung von Veranstaltungen in diesem Bereich, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Caterings und Handel mit Waren aller Art, insbesondere aber im Bereich der Gastronomie. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche erwerben oder verkaufen, ferner Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Hauptzweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 30'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 18.10.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Grossheutschi, Reto Augustin, von Hofstetten-Flüh, in Hofstetten-Flüh, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schneiter, Hans Jakob, von Schwendibach, in Hofstetten-Flüh, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Tschon, Dominik Erich, von Füllinsdorf, in Wenslingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.