Renseignements sur Konrad Müller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Konrad Müller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005538529, Registre du commerce Grisons
ANKO Touristik GmbH, in Vaz/Obervaz, CHE-167.468.590, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2022, Publ. 1005413725).
Firma neu:
ANKO Touristik GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.08.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Andrea, österreichische Staatsangehörige, in Vaz/Obervaz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Müller, Konrad, von Zürich, in Vaz/Obervaz, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005330993, Registre du commerce Argovie, (400)
Xipeq AG, in Brugg, CHE-108.361.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2021, Publ. 1005187415).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Konrad, von Zürich, in Vaz/Obervaz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wägli, Rolf, von Belp, in Davos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hagenbuch, Linda Stefanie, von Belp, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3637315, Registre du commerce Grisons, (350)
ANKO Touristik GmbH, in Churwalden, CHE-167.468.590, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2015, Publ. 1925265).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Konrad, von Zürich, in Churwalden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Andrea, österreichische Staatsangehörige, in Churwalden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].