Renseignements sur Carl Müller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Carl Müller
Participations
Dernières notifications FOSC pour Carl Müller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6222736, Registre du commerce Berne, (36)
Atelier Neuland, F. Müller-Höselbarth, in Bremgarten bei Bern, CH-035.1.020.970-4, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 86 vom 05.05.1999, S. 2952).
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Melchtalstrasse 2, 3014 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Carl, von Boltigen, in Bremgarten bei Bern, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chukwunyere, Franziska, von Boltigen, in Bern, Inhaberin, mit Einzelunterschrift [bisher:Müller-Höselbarth, Franziska, in Bremgarten bei Bern];
Chukwunyere, Charles, nigerianischer Staatsangehöriger, in Bern, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6107018, Registre du commerce Berne, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 58 vom 23.03.2011, publizierten TR-Eintrags Nr. 4'144 vom 18.03.2011. Stiftung Contact Netz, in Bern, CH-035.7.002.275-6, Stiftung (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2011, S. 0, Publ. 6088778).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Karl genannt Carl, von Boltigen, in Bremgarten bei Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Carl, von Boltigen, in Bremgarten bei Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6088778, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Contact Netz, in Bern, CH-035.7.002.275-6, Stiftung (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2010, S. 5, Publ. 5567236).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Christine, von Zürich und Oberrüti, in Burgdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brand Sieber, Regina, von Trachselwald, in Worb, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Graffenried, Alec, von Bern, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-035.9.019.917-2), in Bern, Revisionsstelle;
Müller, Carl, von Boltigen, in Bremgarten bei Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frank, Stefan, von Langnau im Emmental und Pfungen, in Solothurn, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Imboden, Natalie, von Täsch, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moser, Eric, von Twann-Tüscherz, in Sutz-Lattrigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reist, Franziska, von Sumiswald, in Langendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Sumiswald und Lauenen, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Dr. Röthlisberger AG (CH-035.3.001.220-2), in Bern, Revisionsstelle.