Renseignements sur Martin Mühlmann
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Martin Mühlmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004910726, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
DHL Parcel (Switzerland) AG, in Pratteln, CHE-109.390.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2019, Publ. 1004696519).
Domizil neu:
Güterstrasse 107, 4133 Pratteln.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Pumperwerkstrasse 51, 8105 Regensdorf]. [gestrichen: Ohrbühlstrasse 25a, 8409 Winterthur].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chevillotte, Yann, französischer Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mühlmann, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Farhang, Marcian, deutscher Staatsangehöriger, in Wädenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzler, Marcel, von Zürich, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tiemens, Andreas Arthur Magnus, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004696519, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
DHL Parcel (Switzerland) AG, in Pratteln, CHE-109.390.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2018, Publ. 1004511838).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Birnstingl, Günter, österreichischer Staatsangehöriger, in Perchtoldsdorf (AT), Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bodner, Katja, österreichische Staatsangehörige, in Möllersdorf (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aulmann, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sukowski, Dr. Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chevillotte, Yann, französischer Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mühlmann, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Künzler, Marcel, von Zürich, in Wangen-Brüttisellen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pytloun, Daniel, von Nusshof, in Dornach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4386251, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Deutsche Post Global Mail (Switzerland) AG, in Pratteln, CHE-109.390.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2015, Publ. 2473759).
Statutenänderung:
27.06.2018.
Firma neu:
DHL Parcel (Switzerland) AG.
Weitere Adressen:
Pumperwerkstrasse 51, 8105 Regensdorf. Ohrbühlstrasse 25a, 8409 Winterthur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sukowski, Dr. Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christ, Dr. Thomas Cornelius, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chevillotte, Yann, französischer Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birnstingl, Günter, österreichischer Staatsangehöriger, in Perchtoldsdorf (AT), Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bodner, Katja, österreichische Staatsangehörige, in Möllersdorf (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mühlmann, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aulmann, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Farhang, Marcian, deutscher Staatsangehöriger, in Dornach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzler, Marcel, von Zürich, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pytloun, Daniel, von Nusshof, in Dornach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kanmacher, Clemens, deutscher Staatsangehöriger, in Steinen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.